Renseignements sur Yvonne Riggione-Eichenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Riggione-Eichenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005342198, Registre du commerce Nidwald, (150)
Schreinerei Riggione AG, in Stansstad, CHE-106.148.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S.15, Publ. 4822812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggione, Gerardo, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggione, Marco, von Beinwil am See, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Riggione-Eichenberger, Yvonne, von Beinwil am See, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4822812, Registre du commerce Nidwald, (150)
Schreinerei Riggione AG, in Stansstad, CH-150.3.001.797-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.1999, S. 3118).
Statutenänderung:
2.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei sowie Handel mit Möbeln, Schreinereiprodukten und dergleichen, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Planung, Gestaltung, Baukoordination und Baubegleitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggione-Eichenberger, Yvonne, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Hans, von Lauperswil, in Möriken-Wildegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhandbüro Peter Feierabend, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggione, Marco, von Beinwil am See, in Stans, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Riggione, Gerardo, von Beinwil am See, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].