Renseignements sur Marcel Rieder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Rieder
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Rieder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005299758, Registre du commerce Zurich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CHE-110.620.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sharma, Frank, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sharma-Künzli, Ursula, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rieder, Andrea Corinne, von Oensingen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4068793, Registre du commerce Zurich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CHE-110.620.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6971690, Registre du commerce Zurich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CH-020.3.027.674-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 24, Publ. 3673392).
Statutenänderung:
07.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, Herstellung und Handel mit Produkten im Kommunikationsbereich, insbesondere Text- und Bildbearbeitung, Digitaldruck, Druckabwicklung, elektronische Kataloge, Databased Publishing, Multimedia und Internetanwendungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst Künzi, Treuhand AG, in Gossau ZH, Revisionsstelle;
Maag-Künzli, Susanna, von Herrliberg, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sharma-Künzli, Ursula, von Gossau ZH, in Gossau ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].