Renseignements sur Petra Rickenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Petra Rickenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004648101, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung, in Kirchberg (SG), CHE-106.372.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119173).
Statutenänderung:
05.04.2019. 01.06.2019.
Vermögensübertragung:
Die Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung (neu: EBERLE IMMO Bazenheid AG) überträgt gemäss Vertrag vom 05.04.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 189'654.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 158'737.20 auf die neu gegründete Eberle AG Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung in Kirchberg (CHE-191.299.862).
Gegenleistung:
CHF 100'000.00.
Firma neu:
EBERLE IMMO Bazenheid AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung sowie das Mieten und Vermieten von Grundstücken und Liegenschaften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.08.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 1. Juli 1992 _1 Fahrzeug, EDV Hard- und Software, Büromaschinen und -einrichtungsgegenstände sowie 1 PC-Anlage zum Preise von CHF 46'200.--, welcher vollumfänglich an das Aktienkapital angerechnet wird. Im weitern übernimmt die Gesellschaft gemäss Sachübernahmevertrag vom 1. Juli 1992 und Uebernahmebilanz per 30. Juni 1992 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Eberle + Warth", in Kirchberg SG, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven und Passiven in ausgeglichener Höhe von CHF 74'542.30.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Werner, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pasqualini, Fabio, von Oberbüren, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stänz, Jürg, von Zetzwil, in Eschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Armin, von Flums, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg SG];
Gähwiler, Mario, von Kirchberg (SG), in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbach, Petra, von Salenstein, in Dietschwil (Kirchberg (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.