Renseignements sur Albert Rey-Mermet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Albert Rey-Mermet
Numéro de publication: HR02-1005194868, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 9 du 15.01.2020, Publ. 1004805817).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rey-Mermet, Albert, de Val-d'Illiez, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004616811, Registre du commerce Berne, (36)
STEERING SERVICES SA, précédemment à Sion, CHE-114.148.477, société anonyme (No. FOSC 174 du 08.09.2017, Publ. 3742509).
Modification des statuts:
28.03.2019.
Nouveau siège:
Saanen.
Nouvelle adresse:
c/o MC Avocats Sàrl, Promenade 76, 3780 Gstaad.
Nouveau but:
La société a pour but de créer, établir et administrer des trusts et des sociétés, exercer toutes fonctions de trustee, co-trustee, administrateur, exécuteur testamentaire, fiduciaire et mandataire général;
exercer toutes fonctions de "Family office", fournir tous services d'ordre administratif, financier ou autres. Elle pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but.
Nouvelles communications:
[Suppression de la remarque en rapport avec le mode de communication].
Inscription ou modification de personne(s):
Crettol, Gilles, de Crans-Montana, à Monaco (MC), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Genève, administrateur, président, avec signature individuelle];
Rey-Mermet, Albert, de Val-d'Illiez, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004558070, Registre du commerce Valais, (626)
Jet Partner I SA en liquidation, à Sion, CHE-114.796.908, société anonyme (No. FOSC 194 du 08.10.2018, Publ. 1004471908).
Nouvelle adresse:
c/o Hangar Grely SA, Chemin Lambien 12, 1950 Sion.
Adresse de liquidation:
c/o S-Fid Sàrl, Stéphane Vaucher, Avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully [biffé: Adresse de liquidation: c/o S-Fid Sàrl, Stéphane Vaucher, Avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully].
Adresse de liquidation:
c/o S-Fid Sàrl, Avenue C.-F. Ramuz 99, 1009 Pully.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biver, Jean-Claude, citoyen luxembourgeois, à La Tour-de-Peilz, président du conseil, avec signature collective à deux;
Rey-Mermet, Albert, de Val-d'Illiez, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Richard, Christian, de Bex, à Corseaux, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux].