Renseignements sur Markus Rellstab
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Rellstab
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5630330, Registre du commerce Soleure, (241)
Moto-Shop Obrist & Rellstab GmbH, in Oensingen, CH-240.4.000.143-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 24, Publ. 5094152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Markus, von Rüschlikon, in Wolfwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Stefan, von Sulz AG, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 5094152, Registre du commerce Soleure, (241)
Moto-Shop Obrist & Rellstab GmbH, in Oensingen, CH-240.4.000.143-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2004, S. 12, Publ. 2453222). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Peter, von Sulz AG, in Hallwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rellstab, Markus, von Rüschlikon, in Wolfwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: in Neuendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Obrist, Stefan, von Sulz AG, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 2453222, Registre du commerce Soleure, (241)
Moto-Shop Obrist & Rellstab GmbH, in Oensingen, CH-240.4.000.143-5, Reparatur von Motorrädern sowie Handel mit Motorrädern, Motorradzubehör usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2001, S. 201).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Peter, von Sulz AG, in Hallwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rellstab, Markus, von Rüschlikon, in Neuendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Kestenholz].