Renseignements sur Petra Reinhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Petra Reinhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005964618, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ernst Hersberger Stiftung, in Seltisberg, CHE-109.580.780, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Melanie, von Dürrenroth, in Arboldswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Petra, von Rüegsau, in Diepflingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005460296, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Historische Eisenbahn Emmental (VHE), in Zollikofen, CHE-101.007.330, Verein (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, S.0, Publ. 1560539).
Sitz neu:
Huttwil.
Domizil neu:
c/o Markus Herrmann, Bahnhofstrasse 44d, 4950 Huttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffer, Marco, von Stettlen, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Andreas, von Basel, in Seltisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böni, Kurt, von Amden, in Strengelbach, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem Kassier;
Bär, Ruth, von Seltisberg, in Seltisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werthmüller, Alfred, von Wiler bei Utzenstorf, in Wiler bei Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Petra, von Rüegsau, in Diepflingen, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Lukas, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied und Kassier des Verstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit dem Sekretär des Vorstandes;
Herrmann, Markus Stefan, von Rohrbach, in Rohrbach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Sousa, Manuel Philipp, von Buus, in Zunzgen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Remo-Andrin, von Niederried bei Interlaken, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit dem Kassier des Vorstandes;
Führer, Daniel Christian, von Langenthal, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Jennifer Alexandra, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Markus, von Eriswil, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6466822, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Historische Eisenbahn Emmental (VHE), in Oberhünigen, CH-053.6.002.609-2, Verein (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S. 0, Publ. 6233152).
Statutenänderung:
19.11.2011.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
c/o Marco Schaffer, Gantrischstrasse 19, 3052 Zollikofen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Augsburger, Werner, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem Sekretär;
Tillmann, Peter, von Rüti bei Lyssach, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Bernhard, von Trub, in Oberhünigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Hans, von Kölliken, in Schwendibach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Kevin, von Köniz, in Oppligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffer, Marco, von Stettlen, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barth, Markus, von Basel, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Petra, von Rüegsau, in Diepflingen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem Sekretär;
Bär, Andreas, von Basel, in Seltisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werthmüller, Alfred, von Wiler bei Utzenstorf, in Wiler bei Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wettstein, Lukas, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.