Renseignements sur Benedikt Reiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Benedikt Reiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005959945, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pflegewegweiser GmbH, bisher in Bühler, CHE-162.558.205, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826886).
Statutenänderung:
30.01.2024.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Spitalgasse 5, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Smissen, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Schwartau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Van der Smissen, Lennart, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Reiger, Benedikt, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005826886, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Pflegewegweiser GmbH, in Bühler, CHE-162.558.205, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willhalm, Marc, von Quarten, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiger, Benedikt, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)];
Van der Smissen, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Schwartau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005681449, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Pflegewegweiser GmbH, in Bühler, CHE-162.558.205, Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von spitalexternen Betreuungs- und Pflegeleistungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Haushaltsführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Entyre GmbH (HRB 149900), in Hamburg (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reiger, Benedikt, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Willhalm, Marc, von Quarten, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.