Renseignements sur Thomas Rudolf Rauh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Rudolf Rauh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005684470, Registre du commerce Berne, (36)
Waser + Partner Immobilien AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-270.433.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauh, Thomas, von St. Gallen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi-Liechti, Annemarie, von Oberburg, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004551923, Registre du commerce Berne, (36)
RAUH Betonschalungen AG, in Uetendorf, CHE-144.274.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauh, Thomas, von St. Gallen, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfschwenger, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederneukirchen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neerach, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Stephan, von Horrenbach-Buchen, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004494208, Registre du commerce Berne, (36)
Rauh Betonschalungen AG, in Uetendorf, CHE-107.909.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046675).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Thomas Rauh Holding AG, in Gurmels (CHE-109.039.658) gemäss Fusionsvertrag vom 01.11.2018 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 2'798'926.77 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'586.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Claude Louis, von Grüningen und Wildberg, in Wallisellen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veuthey, Christian, von Dorénaz, in Martigny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauh, Thomas, von St. Gallen, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].