Renseignements sur Markus Rappo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Rappo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4975080, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, CH-270.4.013.665-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2009, S. 3, Publ. 4815516).
Statutenänderung:
06.04.2009. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit eElektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schaub, Boris, von Basel, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Wiederkehr, Cornelia Berta, von Ufhusen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2021982, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, Reinacherstr. 80, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.12.2003.
Zweck:
Handel mit Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen, Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen sowie Verkauf von Fahrzeugersatzteilen und Fahrzeugzubehör. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sachübernahme:
Büro-, Laden- und Werkstatteinrichtung gemäss Inventar im Vertrag vom 01.12.2003 zum Preis von CHF 150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Schaub, Boris, von Basel, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.