Renseignements sur Fränzi Räz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fränzi Räz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4551174, Registre du commerce Berne, (36)
Louise Aeschlimann und Margareta Corti Stiftung, in Bern, CH-035.7.001.727-4, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2005, S. 3, Publ. 2771620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Ferdinand, von Wald ZH, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier ;
Räz, Fränzi, von Rapperswil BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier ;
Schwab, Verena, von Niederstocken, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulli, Susanne, von Wangen bei Olten, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Vanessa, von Reiden und Knutwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Rudolf, von Saanen, in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Kreis-Muzzulini, Angela, von Thun, in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2771620, Registre du commerce Berne, (36)
Louise Aeschlimann und Margareta Corti Stiftung, in Bern, CH-035.7.001.727-4, Unterstützung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern usw., Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2002, S. 3, Publ. 352352).
Organisation neu:
Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Kassier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Jobst, von Bern und Muri bei Bern, in Gerzensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kulli, Thomas, von Wangen bei Olten, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Susanna, von Stein am Rhein, in Prêles, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassmer, Alex, von Aarau, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Peter René, von Riggisberg, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Beat, von Landiswil, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberholzer, Ferdinand, von Wald ZH, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räz, Fränzi, von Rapperswil BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Verena, von Niederstocken, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Kassier .
Registre du commerce Berne, (36)
Louise Aeschlimann-Stiftung der bernischen Kunstgesellschaft, in B e r n , Sie Stiftung bezweckt, beruflich ausübende Maler, Bildhauer und Graphiker beiderlei Geschlechts durch jährliche Stipendien zu unterstützen usw. Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 2.12.1991, S. 5153).
Urkundenänderung:
3.10.1996.
Name neu:
Louise Aeschlimann und Margareta Corti Stiftung.
Domizil neu:
Hodlerstrasse 8-12, 3000 Bern 7.
Zweck neu:
Unterstützung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern durch Ausrichtung von Stipendien und Förderpreise.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickerhof, Urs, von Zürich, in Biel BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menz, Cäsar, von Willisau Stadt, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Walterskirchen, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Thomas, von Trubschachen, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Kassier;
Indermühle-Böniger, Elsbeth, von Amsoldingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Jobst, von Bern und Muri bei Bern, in Gerzensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kulli, Thomas, von Wangen bei Olten, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Beat, von Landiswil, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Susanna, von Stein am Rhein, in Prêles, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räz, Fränzi, von Rapperswil BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.