Renseignements sur Martin Quinter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Quinter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4876506, Registre du commerce Grisons, (350)
ALVEZZA SA in Liquidation, in Disentis/Mustér, CH-350.3.007.974-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 11, Publ. 4548800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quinter, Martin, von Trun, in Disentis/Mustér, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Stefan, von Schiers, in Jenins, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4548800, Registre du commerce Grisons, (350)
ALVEZZA SA, in Disentis/Mustér, CH-350.3.007.974-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2007, S. 10, Publ. 3885828).
Firma neu:
ALVEZZA SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quinter, Martin, von Trun, in Disentis/Mustér, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Beer, Alois, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Veraguth, Hans, von Präz und Waltensburg/Vuorz, in Ilanz, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 3104232, Registre du commerce Grisons, (350)
Patronale Stiftung aurax ag, in Waltensburg/Vuorz, CH-350.7.000.643-3, Finanzierung von frühzeitigen Pensionierungen der Arbeitnehmer der aurax ag und der aurax-Tochtergesellschaften, freiwillige Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der aurax ag, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 10, Publ. 3040274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quinter, Martin, von Trun, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Luzi, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Rino, von Breil/Brigels, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Martin, von Safien, in Poschiavo, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.