Renseignements sur Klaus Frédéric Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Klaus Frédéric Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4494664, Registre du commerce Zurich, (20)
BTA Digital Works AG, in Rüti ZH, CH-020.3.902.874-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2005, S. 19, Publ. 3127784).
Statutenänderung:
07.05.2008.
Firma neu:
Neopost Software & Integrated Solutions AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duret, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Saint Saturnin sur Loire (F), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Christoph, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Markus U., von Langnau im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Stefan, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keraval, Gerard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Klaus Frédéric, von Ins, in Bas-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiery, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Fourqueux (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebels, Enno, niederländischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gattoni, Julien, von Bulle, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rackwitz, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dumazy, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2866812, Registre du commerce Zurich, (20)
BTA Digital Works AG, in Rüti ZH, CH-020.3.902.874-1, Entwicklung von Software, Erbringung von Informatik-Dienstleistungen sowie Handel mit Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.1999, S. 3546).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duret, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Saint Saturnin sur Loire (F), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Christoph, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Baumgartner, Markus U., von Langnau im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Stefan, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Keraval, Gerard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Klaus Frédéric, von Ins, in Bas-Vully, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiery, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Fourqueux (F), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 965290, Registre du commerce Berne, (36)
Neopost Industrie AG, bisher in Bern, Fabrikation von und Handel mit automatischen Geräten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2003, S. 2, Publ. 926848).
Statutenänderung:
10.04.2003.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o TSt-Treuhand AG, untere Zollgasse 136, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Beat, von Bowil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marte, Thomas, von Baldingen, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Klaus, von Ins, in Sugiez (Bas-Vully), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift].