Renseignements sur Christoph Pries
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Pries
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3778023, Registre du commerce Argovie, (400)
webfinity GmbH, in Sins, CHE-108.571.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, Publ. 5413224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pries, Christoph, von Root, in Oberlunkhofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7011052, Registre du commerce Argovie, (400)
F & P Architektur AG, in Oberlunkhofen, CHE-109.843.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 06.05.2003, S. 1, Publ. 978372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pries, Christoph, von Root, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frank, Daniel, von Knutwil und Geuensee, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Süess Treuhand (CHE-110.507.123), in Stansstad, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5413224, Registre du commerce Argovie, (400)
webfinity GmbH, in Sins, CH-150.4.000.168-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2006, S. 2, Publ. 3275968).
Statutenänderung:
25.06.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Anteilbuch verzeichneten Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per e-mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Daniel, von Knutwil und Geuensee, in Root, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hauser, Jonas, von Häggenschwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Pries, Christoph, von Root, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].