Renseignements sur Remo Possamai
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Remo Possamai
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005483984, Registre du commerce Schwyz, (130)
R P CONSULTANTS GMBH in Liquidation, in Freienbach, CHE-115.036.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Possamai, Remo, italienischer Staatsangehöriger, in King's Lynn (GB), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3947837, Registre du commerce Schwyz, (130)
R P CONSULTANTS GMBH, in Freienbach, CHE-115.036.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, Publ. 5232004).
Firma neu:
R P CONSULTANTS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Possamai, Remo, italienischer Staatsangehöriger, in Boswil, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2916344, Registre du commerce Zurich, (20)
AIG Europe, Courbevoie, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.000.116-9, Feuer-, Unfall- und Seetransportversicherung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 21, Publ. 1010190).
mit Hauptsitz in:
Courbevoie (F).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caterham, Jeremy, englischer Staatsangehöriger, in Spring Lodge (Hanging Birch Horam Heathfield East Sussex/GB), Mitglied;
De Lasteyrie du Saillant de Comborn, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Garches (F), Mitglied;
Schwarz, Philip, Bürger der USA, in Paris (F), Mitglied;
Vernier-Palliez, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in La Celle St. Cloud (F), Mitglied;
Smith, Ernest James, kanadischer Staatsangehöriger, in Summit (New Jersey/USA), Mitglied;
Cabinet ACL Audit, in Paris (F), Revisionsstelle;
Dutour, Gerard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Revisionsstelle;
Jacquemin, Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Revisionsstelle;
Flint, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ahlborn, Solange, französische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walker, Gregory, von Schönholzerswilen, in Zug, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Possamai, Remo, italienischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baugh, Alexander Ross, amerikanischer Staatsangehöriger, in Le Vesinet (FR), Präsident;
Malkovsky, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Neuilly Sur Seine (FR), Mitglied;
Reinholdt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied;
Seyewetz Dit Sevestre, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly Sur Seine (FR), Mitglied;
Westergren, Bengt, schwedischer Staatsangehöriger, in Pyrford (Surrey/UK), Mitglied;
Egli, Marcel, von Stäfa, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föllmi, Christian, von Basel und Feusisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holborn, Christopher, von Schaffhausen, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarotti, Reto, von Igis, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martignier, Regula, von Zürich, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Engel, Regula, von Langwies, in Brugg];
Audit & Finance, in Paris (FR), Revisionsstelle;
Coll, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Revisionsstelle;
PricewaterhouseCoopers Audit, in Paris (FR), Revisionsstelle;
Purnell, John, britischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Revisionsstelle [bisher: in Paris (F)].