Renseignements sur Olivier Portmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Olivier Portmann
Dernières notifications FOSC pour Olivier Portmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1325165, Registre du commerce Thurgovie, (440)
kukui GmbH, in Eschlikon, CHE-116.380.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Anna, von Luzern, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Portmann, Olivier, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 6668460, Registre du commerce Thurgovie, (440)
kukui GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.044.049-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 35, Publ. 5963066).
Gründungsstatuten:
20.12.2010.
Statutenänderung:
11.04.2012.
Sitz neu:
Eschlikon.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 49, 8360 Eschlikon TG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Olivier, von Luzern, in Zürich, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6631022, Registre du commerce Argovie, (400)
Feldschlösschen Getränke AG, in Rheinfelden, CH-400.3.018.858-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6587488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger-Schärer, Sarina, von Bettenhausen, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Portmann, Olivier, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visca, Antonio, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.