Renseignements sur Bruno Poggio
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Poggio
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004793733, Registre du commerce Soleure, (241)
MBA Immo GmbH, in Hägendorf, CHE-113.316.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, S.0, Publ. 1344179).
Domizil neu:
Industriestrasse West 9, 4614 Hägendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poggio, Marianne, von Melide, in Hägendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 190'000.00;
Poggio, Bruno, von Melide, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. Poggio Holding AG (CHE-433.176.056), in Hägendorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 190'000.00;
Poggio, Adrian, von Melide, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6290052, Registre du commerce Soleure, (241)
VirtuellBau (Mittelland) GmbH, in Olten, CH-130.4.009.950-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 16, Publ. 4841244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer AG, Bauunternehmung, Roggwil, in Roggwil BE, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Poggio, Bruno, von Melide, in Hägendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpiq InTec West AG (CH-249.3.003.222-0), in Olten, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Atel Gebäudetechnik West AG];
Bruno Poggio AG (CH-241.3.007.524-7), in Hägendorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Witschi AG (CH-053.3.018.281-8), in Langenthal, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4496626, Registre du commerce Soleure, (241)
Bruno Poggio AG, in Hägendorf, CH-241.3.007.524-7, Fabrikstrasse 1, 4614 Hägendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2008.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Plattenbelagsarbeiten, Cheminée- und Ofenbau, Kaminbau und damit zusammenhängende Arbeiten sowie Handel mit Zubehör zu Cheminée und Öfen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmens 'Bruno Poggio Cheminée-Ofenbau und Plattenbeläge', in Hägendorf, gemäss Vertrag vom 20.05.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 640'203.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 410'172.55, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 30'030.72 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Poggio, Bruno, von Melide, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Poggio, Marianne, von Melide, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Poggio, Adrian, von Melide, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.