Renseignements sur Ruth Ploner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Ploner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004456327, Registre du commerce Zurich, (20)
IPG Technik GmbH, in Adliswil, CHE-101.059.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2825981).
Statutenänderung:
29.08.2018.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über Beschränktung der Übertragbarkeit wird aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Willi, von Grabs, in Oberriet (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00.
Numéro de publication: 2825981, Registre du commerce Zurich, (20)
IPG Technik GmbH, in Adliswil, CHE-101.059.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 25, Publ. 5622176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rüschlikon].
Numéro de publication: 2494946, Registre du commerce Zurich, (20)
IPG Handel GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.000.083-8, Vertrieb und Handel von technischen Produkten und Industie-Komponenten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 22, Publ. 1141560).
Statutenänderung:
21.09.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Carl-Urs, von Kilchberg ZH und Rünenberg, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploner, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Ploner, Ruth, von Kilchberg ZH, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].