Renseignements sur Wim Plange
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wim Plange
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006110904, Registre du commerce Zoug, (170)
Plange Consulting AG, in Zug, CHE-114.160.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842633).
Firma neu:
Plange Consulting AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pätz, Claudio, von Urdorf, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Wim, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005394241, Registre du commerce Zoug, (170)
Plange Holding AG, in Zug, CHE-492.608.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pätz, Claudio, von Urdorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plange, Wim, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004971827, Registre du commerce Zoug, (170)
Plange Consulting AG, in Zug, CHE-114.160.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pätz, Claudio, von Urdorf, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Plange, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Wim, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].