Renseignements sur Monika Anna Pieren
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Monika Anna Pieren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005285525, Registre du commerce Zurich, (20)
Drogerie Pieren & Co, in Egg, CHE-107.388.993, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807263).
Statutenänderung:
19.08.2021.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.08.2021 und Bilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 420'632.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 225'202.87 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Drogerie Pieren GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Drogeriefachgeschäftes für Gesundheit und Schönheit. Die Gesellschaft handelt mit natürlichen und pharmazeutischen Heilmitteln, Kosmetika und Produkten für eine gesunde und natürliche Ernährung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, bebauen, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch-Pieren, Francisca, von Silenen, in Pfäffikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Adelboden, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Pieren, Monika, von Adelboden, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4155023, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Super Constellation Flyers Association, in Basel, CHE-101.072.540, Verein (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773663).
Domizil neu:
Belchenstr. 6, 4054 Basel.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weishaupt, Markus, von Teufen (AR), in Hinwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauder, Bernhard Rainer, von Lupsingen, in Neuenkirch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freund, Arnold, von Altstätten und Opfikon, in Oberglatt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Hans, von Appenzell, in Münchwilen (TG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harlacher, Rolf Werner, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieren, Monika Anna, von Adelboden, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2175419, Registre du commerce Zurich, (20)
Drogerie Pieren & Co, in Egg, CHE-107.388.993, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 31, Publ. 4876080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieren, Monika, von Adelboden, in Herrliberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].