Renseignements sur Gustaf Petersson
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gustaf Petersson
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3598241, Registre du commerce Zurich, (20)
DPM Leben AG, in Küsnacht ZH, CHE-156.967.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3437613).
Firma neu:
DPM Leben AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DPM Leben SA en liquidation) (DPM Leben Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersson, Gustaf, schwedischer Staatsangehöriger, in Stocksund (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3595977, Registre du commerce Zoug, (170)
DPM Capital AG, in Zug, CHE-114.496.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497739).
Firma neu:
DPM Capital AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DPM Capital SA en liquidation) (DPM Capital Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersson, Lars-Eric, schwedischer Staatsangehöriger, in Lens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petersson, Gustaf, schwedischer Staatsangehöriger, in Stocksund (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thormann, Thierry, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3497739, Registre du commerce Zoug, (170)
DPM Capital AG, in Zug, CHE-114.496.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersson, Lars-Eric, schwedischer Staatsangehöriger, in Lens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petersson, Gustaf, schwedischer Staatsangehöriger, in Stocksund (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dalarö (SE)].