Renseignements sur Markus Peter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Peter
Dernières notifications FOSC pour Markus Peter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3123110, Registre du commerce Zurich, (20)
pegra GmbH, in Zell ZH, CH-020.4.026.597-4, Arbeiten im Metallbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S. 16, Publ. 909294).
Statutenänderung:
27.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Markus, von Rickenbach ZH, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Peter, von Rehetobel, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--].
Numéro de publication: 909294, Registre du commerce Zurich, (20)
pegra GmbH, in Zell ZH, Schöntalstrasse 21, 8486 Rikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2003.
Zweck:
Allgemeine Schlosser-, Montage-, Reparaturarbeiten im Metallbau sowie Blech- und Stahlbearbeitung aller Art im In- und Ausland;
kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 60'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Graf, Peter, von Rehetobel, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Peter, Markus, von Rickenbach ZH, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Walliser, Manfred, von Mosnang, in Turbenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Zelta GmbH, in R i c k e n b a c h Z H , Aeschackerstrasse 5, 8545 Rickenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.2000, 27.09.2000.
Zweck:
Verleih von Festzelten, Metallbau und Dienstleistungen im Bereich von Softwarelösungen;
kann Dritten oder Gesellschaftern Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.
Stammkapital:
CHF 45'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hinnen, Robert, von Dietlikon, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Peter, Arthur, von Rickenbach ZH,in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Peter, Markus, von Rickenbach ZH, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-.