Renseignements sur Renato Pelusi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Renato Pelusi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6987464, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Reno-Design GmbH, bisher in Kreuzlingen, CH-440.4.017.279-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 21, Publ. 5158992).
Gründungsstatuten:
14.06.2004.
Statutenänderung:
03.12.2012.
Firma neu:
Reno-Handels GmbH.
Sitz neu:
Uzwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 111 b, 9240 Uzwil.
Zweck neu:
Handel mit Möbeln und Beleuchtungen sowie mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Grundbesitz im In- und Ausland erwerben, diesen bebauen, verwalten, vermieten, verpachten oder verkaufen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelusi, Renato, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4493426, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Licht & Concept AG, in Uzwil, CH-320.3.044.513-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2005, S. 12, Publ. 2898332).
Statutenänderung:
19.05.2008.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 111b, 9240 Uzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Fidel Albert, von Sternenberg, in Sternenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Margrit, von Sternenberg, in Sternenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelusi, Renato, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil];
Pelusi-Manolis, Sophia, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4150088, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Reno-Design GmbH, bisher in Horn, CH-440.4.017.279-9, Handel mit Möbeln und Beleuchtungen sowie mit Waren aller Art. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 13, Publ. 2320926).
Statutenänderung:
27.09.2007.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 46, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelusi, Renato, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil];
Pelusi-Manolis, Sophia, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Pelusi, Sophia, griechische Staatsangehörige, in Uzwil].