Renseignements sur Alban Laurentius Peier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alban Laurentius Peier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5129052, Registre du commerce Soleure, (241)
Roto E. Peier GmbH, in Rickenbach SO, CH-241.4.008.392-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 23, Publ. 5100098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Alban, von Rickenbach SO, in Trimbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peier, Martina, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 198 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 197 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Numéro de publication: 5100098, Registre du commerce Soleure, (241)
Roto E. Peier GmbH, in Rickenbach SO, CH-241.4.008.392-7, Kirchweg 21, 4613 Rickenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2009.
Zweck:
Planung, Installation und Unterhalt von Heizungssystemen und Brenneranlagen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen für Produkte und Dienstleistungen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Roto Peier & Co', in Wangen bei Olten (CH-249.2.000.044-1), gemäss Vertrag vom 22.06.2008 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 736'198.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 51'402.30, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 664'796.15 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Peier, Edmund, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Alban, von Rickenbach SO, in Trimbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Sabine, von Rickenbach SO, in Olten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Martina, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 197 Stammanteilen von je CHF 100.--.