Renseignements sur Branislav Pavic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Branislav Pavic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1234784, Registre du commerce Zurich, (20)
OKI - Trans GmbH, in Zürich, Personen- und Warentransporte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jelic, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Oberengstringen];
Pasalic, Muharem, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--.
Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2398, publizierten TB-Eintrag Nr. 8'268 vom 04.04.2000. OKI - Trans GmbH, in Z ü r i c h , Betrieb von Personen- und Warentransporten, insbesondere eines Taxiunternehmens sowie Reparaturen von Fahrzeugen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.- .
Registre du commerce Zurich, (20)
OKI - Trans GmbH, bisher in O b e r e n g s t r i n g e n, Personen- und Warentransporte, insbesondere Taxiunternehmen sowie Reparaturen von Fahrzeugen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 18.09.1997, S. 6871).
Statutenänderung:
30.12.1998.
Sitz neu:
Z ü r i c h.
Domizil neu:
c/o Branislav Pavic, Luegislandstrasse 165, 8051 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lejnar, Jiri, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.