Renseignements sur András Papp
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour András Papp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005652440, Registre du commerce Zurich, (20)
LIAM Group GmbH, in Zürich, CHE-349.316.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papp, András, ungarischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005348292, Registre du commerce Zurich, (20)
Tuzexx Luxury GmbH, in Zürich, CHE-349.316.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983127).
Statutenänderung:
13.10.2021.
Firma neu:
LIAM Group GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(LIAM Group Sàrl) (LIAM Group Sagl) (LIAM Group LLC).
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung von Technologien zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit bei Prospektionen, Explorationen sowie Gewinnung von fossilen Energien und Brennstoffen sowie mineralischen Ressourcen, Betätigung als Intermediär für Handelsgeschäften, Bauvorhaben und Produkterzeugnisse sowie Marktforschungen, Dienstleitungen im Bereich Marketing, Durchführung von Schulungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneizel, Richard, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plajer, Zoltán, slowakischer Staatsangehöriger, in Komárno (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopecký, Miroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Pezinok (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Papp, András, ungarischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4311755, Registre du commerce Argovie, (400)
Kisokos GmbH, in Küttigen, CHE-342.908.295, Gysulastrasse 76, 5022 Rombach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2018.
Zweck:
Bildung einer Plattform für ungarisch sprechende Leute, die ein vielfältiges Interesse an der Schweiz haben, Organisation und Durchführung von gesellschaftlichen und informativen Zusammenkünften sowie kulturelle Veranstaltungen, Import, Export und Handel vor allem mit ungarischen und schweizerischen Spezialitäten und Waren;
kann Beteiligungen und Immobilien erwerben, halten und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 11.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Papp, Mihályné, ungarische Staatsangehörige, in Küttigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bednár, János, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ternóczy, András, ungarischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Papp, András, ungarischer Staatsangehöriger, in Gyula (HU), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.