Renseignements sur Pierre Alain Pannatier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pierre Alain Pannatier
Numéro de publication: HR02-1005507971, Registre du commerce Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2019, Publ. 1004724935).
Modification des statuts:
23.06.2022.
Nouvelle raison sociale:
Alpin'Concept SA.
Nouveau siège:
Evolène.
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 236, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Les Jausses 3, 1973 Nax.
Nouveau but:
La société a pour but toutes activités d'entreprise générale, d'élaboration de projet, de calcul de budget, d'élaboration de plans d'exécution et de direction des travaux ;
l'exécution de tous travaux de construction, de rénovation et de transformation dans le domaine du bâtiment;
l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la promotion, et le commerce de tous matériaux et services en relation avec le domaine immobilier. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voide, Guy-Olivier, de Saint-Martin (VS), à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR01-1004651780, Registre du commerce Valais, (626)
Borne Jollien SA, à Sion, CHE-458.547.849, Route des Carolins 28, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.06.2019.
But:
La fabrication et la commercialisation de matériel de démarcation pour le domaine de la mensuration officielle (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 06.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.