Renseignements sur Plamena Todorova Ottiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Plamena Todorova Ottiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005480629, Registre du commerce Lucerne, (100)
Avenue 2015 GmbH, bisher in Dietwil, CHE-307.881.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005389229).
Statutenänderung:
18.03.2022.
Firma neu:
Kaam GmbH.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Feldmattstrasse 16a, 6032 Emmen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, die Führung einer Werbeagentur sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der elektronischen Datenverarbeitung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Art des Unternehmens und Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben, zu halten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Plamena Todorova, bulgarische Staatsangehörige, in Dietwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasumovic, Amir, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberrüti, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005389229, Registre du commerce Argovie, (400)
Avenue 2015 GmbH, bisher in Grosswangen, CHE-307.881.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2558953).
Statutenänderung:
16.12.2021.
Sitz neu:
Dietwil.
Domizil neu:
Mühleacker 5, 6042 Dietwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gaststätten und den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Gastronomie. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Art des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben, zu halten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cholakova, Desislava Nikolova, bulgarische Staatsangehörige, in Grosswangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Plamena Todorova, bulgarische Staatsangehörige, in Dietwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Grosswangen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2558953, Registre du commerce Lucerne, (100)
Avenue 2015 GmbH, in Grosswangen, CHE-307.881.119, Roth 3, 6022 Grosswangen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2015.
Zweck:
Führung von Gaststätten;
Handel mit Waren aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Gastronomie;
Beteiligung an Unternehmen ähnlicher Art;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 16.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ottiger, Plamena Todorova, bulgarische Staatsangehörige, in Grosswangen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cholakova, Desislava Nikolova, bulgarische Staatsangehörige, in Grosswangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.