Renseignements sur Dr. Andrin Lucas Oswald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Andrin Lucas Oswald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006108907, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'367 vom 05.09.2022 Recolony AG, in Zürich, CHE-226.394.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2024, Publ. 1006005053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Andrin Lucas, von Ilanz/Glion, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Oswald, Andrin Lukas].
Numéro de publication: HR02-1005416856, Registre du commerce Zoug, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258551).
Statutenänderung:
17.02.2022.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Andrin, von Ilanz/Glion und Baar, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Reto Heinz, von Rüeggisberg, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005169586, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz, in Luzern, CHE-255.013.881, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Andrin Lucas, von Ilanz/Glion, in Oberägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Reto, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.