Renseignements sur Oliver Onken
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oliver Onken
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3573395, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gut Hochstrass Immobilien AG, in Tägerwilen, CHE-103.943.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, Publ. 5720074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Onken, Stephan, von Kallern, in Sintra (PT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onken, Patrick Thomas, von Kallern, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onken, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onken, Martin Ludwig, von Kallern, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onken, Oliver, von Kallern, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5246948, Registre du commerce Zoug, (170)
Pro Studio Holding Aktiengesellschaft in Liquidation, in Zug, CH-170.3.004.424-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 29, Publ. 4959498).
Firma neu:
Pro Studio Holding Aktiengesellschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Pro Studio Holding Société Anonyme) (Pro Studio Holding Limited) (Pro Studio Holding Sociedad pro Acciones) (Pro Studio Holding Società per Azioni).
Aktien neu:
2'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 2'400 Namenaktien zu CHF 50.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 26.08.2009 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 23.03.2009 widerrufen. [gestrichen: Liquidationsdomizil: c/o Martin Onken, Oberdorfstrasse 18, 8598 Bottighofen].[gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.03.2009 aufgelöst.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Onken, Martin, von Kallern, in Bottighofen, Präsident, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident ohne Zeichnungsberechtigung, Delegierter ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Onken, Stephan, von Kallern, in Sintra (PT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Onken, Ursula, von Kallern, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Onken, Oliver, von Kallern, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Onken, Patrick, von Kallern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Onken, Patrick Thomas, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4959498, Registre du commerce Zoug, (170)
Pro Studio Holding Aktiengesellschaft, in Zug, CH-170.3.004.424-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 20, Publ. 4715736).
Firma neu:
Pro Studio Holding Aktiengesellschaft in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Pro Studio Holding Société Anonyme en liquidation) (Pro Studio Holding Limited in liquidation) (Pro Studio Holding Sociedad pro Acciones en liquidación) (Pro Studio Holding Società per Azioni in liquidazione).
Aktien neu:
2'400 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 2400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.03.2009 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Martin Onken, Oberdorfstrasse 18, 8598 Bottighofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onken, Martin, von Kallern, in Bottighofen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung und Delegierter, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Onken, Oliver, von Kallern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onken, Patrick Thomas, von Kallern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onken, Stephan, von Kallern, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onken, Ursula, von Kallern, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].