Renseignements sur David Ivo Oehler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour David Ivo Oehler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005216949, Registre du commerce Zurich, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Andreas Johann, von Reinach (AG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bordogna, Felix Marcel, von Baden, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kleiner, Mathias, von Wädenswil, in Wald (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mounir, Daniel, von Mollens (VS), in Milvignes, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oehler, David Ivo, von Balgach, in Amlikon-Bissegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Franziska, von Hallau, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehrli, Stefan, von Wäldi, in Gachnang, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wintsch, Ulrich, von Gossau (ZH), in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5276504, Registre du commerce Zoug, (170)
FUTURETRANS HOLDING GMBH, in Zug, CH-440.4.014.263-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2001, S. 6857).
Statutenänderung:
15.07.2009.
Firma neu:
Future Trend Holding GmbH.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Phillipp, von Muolen, in Andwil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Oehler, Maurus, von Balgach, in Engelburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Oehler, David, von Balgach, in Bissegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanz-Treuhand Zug AG (CH-170.3.005.640-9), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Finanz-Treuhand Zug, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Leibundgut, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5034852, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Glob-Sped Logistik St. Gallen AG, in St. Gallen, CH-320.3.062.003-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2007, S. 9, Publ. 4148262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Philipp, von Muolen, in Arnegg (Gossau SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, David, von Balgach, in Amlikon-Bissegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gold, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Vacallo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüring, Oswald, von Ettingen, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle.