Renseignements sur Roman Odermatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roman Odermatt
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roman Odermatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005463600, Registre du commerce Nidwald, (150)
Mawaco GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-391.718.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471311).
Statutenänderung:
25.04.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'006'156.00 und Fremdkapital von CHF 562'402.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Holzagentur Schweiz AG.
Domizil neu:
Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Holzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Michael, von Luzern, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, André, von Böztal, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Herzog, Melanie, von Luzern, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Othmar, von Trub, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004471311, Registre du commerce Nidwald, (150)
Mawaco GmbH, bisher in Walliswil bei Wangen, CHE-391.718.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116816).
Statutenänderung:
26.09.2018.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Buolterlistrasse 38, 6052 Hergiswil NW.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Marketing, Verwaltung und Treuhand sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch-Haas, Margrit, von Mühledorf SO, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interfurnier Holding AG (CHE-100.843.298), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Herzog, André, von Hornussen, in Hergiswil (NW), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Melanie, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Michael, von Luzern, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2177793, Registre du commerce Lucerne, (100)
Herzog-Elmiger AG, in Kriens, CHE-101.023.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 9, Publ. 5890876).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Claudio, von Meggen, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Roman, von Dallenwil, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züsli Treuhand AG (CHE-102.526.331)[CH-100.3.011.575-6], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Züsli Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.011.575-6)].