Renseignements sur Reto Josef Odermatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Josef Odermatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005856327, Registre du commerce Zurich, (20)
autismusschweiz, in Zürich, CHE-229.268.062, Verein (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005183866).
Name neu:
autismusschweiz in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(autismesuisse en liquidation) (autismosvizzera in liquidazione). Der Verein ist mit Beschluss der Delegiertenversammlung vom 08.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Reto Josef, von Dallenwil, in Büren (SO), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Regula, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005178356, Registre du commerce Zurich, (20)
autismusschweiz Elternverein, bisher in Biel/Bienne, CHE-229.268.062, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497246).
Statutenänderung:
14.11.2020.
Name neu:
autismusschweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(autismesuisse) (autismosvizzera).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Riedhofstrasse 354, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein vertritt und koordiniert das Thema Autismus auf schweizerischer und internationaler Ebene. Der Verein ist die nationale Dachorganisation der regionalen Sektionen. autismusschweiz ist ein gemeinnütziger Verein ohne Gewinnstreben. Er ist parteiplitisch und konfessionell unabhängig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernard, von Erlinsbach (SO), in Leissigen, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertazzo Currat, Carolina, von Granges (Veveyse), in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Thomas, von Niederhelfenschwil, in Grabs, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volonté, Marianne, von Luzern, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moosmann Affolter, Anita, von Wileroltigen, in Port, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Reto Josef, von Dallenwil, in Büren (SO), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crausaz, Yves Roland Henri, von Villeneuve (VD), in Gilly, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Cécile, von Muttenz, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Patrizia Antonella, von Wikon, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavien, Wilhelmina Margaretha Maria, genannt Wil, von Noble-Contrée, in Sierre, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rapelli, Michel René, von Castel San Pietro, in Collina d'Oro, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.