Renseignements sur Roland Obrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Obrist
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Obrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 928241, Registre du commerce Zurich, (20)
Glas-Müller AG, in Schlieren, CH-020.3.910.495-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2002, S. 19, Publ. 751678).
Statutenänderung:
31.05.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Montage von Glas, Glasbausteinen und ähnlichen Baustoffen, die Fabrikation von Sicherheitsglas und Glasveredelung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma 'Glas Müller' in Zürich, gemäss Bilanz per 30.6.1969, zum Preise von CHF 673'161.39 wovon CHF 650'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Roland, von Luzern, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Obrist, Gabriela, von Zürich, in Unterengstringen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Max P., von Zürich und Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5227318, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung der Glas-Müller AG, in Schlieren, CH-020.7.901.595-1, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2004, S. 18, Publ. 2093262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max P., von Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Obrist, Roland, von Luzern, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
'REVISION' Aktiengesellschaft (CH-020.3.921.468-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 751678, Registre du commerce Zurich, (20)
Glas-Müller AG, in Schlieren, Handel mit und Montage von Glas, Glasbausteinen und ähnlichen Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.1994, S. 4445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Reginald, von Dietikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kundert, Mario, von Rüti GL, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max P., von Zürich und Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Obrist, Roland, von Luzern, in Unterengstringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.