Renseignements sur Olivier Christian Obrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Olivier Christian Obrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2409719, Registre du commerce Zurich, (20)
Obrist Risk Consulting GmbH, in Zürich, CHE-162.335.869, Bolleystrasse 25, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2015.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten von Risk Management und Versicherungswesen und allen damit zusammenhängenden oder verwandten Gebieten;
kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern, sich mit Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen zusammenschliessen und sich daran beteiligen oder Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Obrist, Olivier Christian, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1504109, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrnberger, Volker, von Windisch, in Unterlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Benoit, Jean-Claude, von Sainte-Croix und Les Ponts-de-Martel, in Belmont-sur-Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kocher, Theo, von Worben, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Obrist, Olivier, von Riniken, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
Studer, Helmut, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur];
Dürig, Peter, von Rubigen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessler, Tom, von Zumikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peters, Christian, von Rüschlikon, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Regenass, Johannes, von Lampenberg, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohrbach, Martin, von Rüeggisberg, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidt, André, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Albert, von Linden, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tribolet, Christophe, von Renens VD, in Cugy FR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenzl, Rolf, von Männedorf, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].
Numéro de publication: 1459287, Registre du commerce Zurich, (20)
xamdata gmbh, in Zürich, CHE-175.861.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933411).
Statutenänderung:
25.03.2014.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Gebieten berufliche Vorsorge und Versicherungen für Unternehmen, firmeneigene Pensionskassen, Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtungen. Zusätzlich erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung, Datenauswertung, Technologie, Prozessberatung und Schulungen. Zudem entwickelt sie Softwarelösungen und betreibt Produktinnovationen sowie Entwicklungsmassnahmen und den Handel mit Produkten auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann zudem alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und anderen Gesellschaften sowie Dritten Darlehen gewähren oder Sicherheiten stellen oder sich Darlehen und Sicherheiten geben lassen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 14.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Obrist-Hutter, Edith, von Oberriet SG, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Olivier, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Halbritter, Anna-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Coordinator Control AG (CHE-102.081.518), in Winterthur, Revisionsstelle.