Renseignements sur Markus Obrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Obrist
Dernières notifications FOSC pour Markus Obrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3611773, Registre du commerce Argovie, (400)
Obrist Gerüste GmbH, in Lenzburg, CHE-101.720.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, Publ. 4959554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist-Anner, Ruth, von Riniken, in Schafisheim, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Markus, von Riniken, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00].
Numéro de publication: 3374204, Registre du commerce Argovie, (400)
Obrist Gerüste GmbH, bisher in Schafisheim, CH-400.4.022.090-0, Handel mit und Vermietung von Gerüsten sowie Bausanierungen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 1).
Statutenänderung:
3.05.2006.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Industriestrasse 34, 5600 Lenzburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Hans, von Riniken, in Schafisheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Obrist, Christian, von Riniken, in Schafisheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Markus, von Riniken, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Obrist-Anner, Ruth, von Riniken, in Lenzburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: in Schafisheim].
Numéro de publication: 815016, Registre du commerce Argovie, (400)
Obrist Gerüste GmbH, in Schafisheim, Handel mit und Vermietung von Gerüsten sowie Bausanierungen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2001, S. 483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Christian, von Riniken, in Schafisheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obrist, Markus, von Riniken, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter].