Renseignements sur André Oberhänsli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Oberhänsli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4172267, Registre du commerce Zurich, (20)
Felsbohrtechnik Vertriebs GmbH, in Marthalen, CHE-115.753.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, Publ. 5683982).
Statutenänderung:
22.03.2018.
Firma neu:
Leo Allround GmbH.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Bauarbeiten, insbesondere im Fassadenbau, Malerarbeiten, Altbausanierung und Kundenservice sowie der Verkauf von Spezialwerkzeugen im Baugewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oberhänsli, Karin, von Trub, in Marthalen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryeziu, Visar, kosovarischer Staatsangehöriger, in Höri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5683982, Registre du commerce Zurich, (20)
Felsbohrtechnik Vertriebs GmbH, in Marthalen, CH-020.4.042.742-3, Gratwolstrasse 1, 8460 Marthalen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Spezialwerkzeugen im Baugewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oberhänsli, Karin, von Trub, in Marthalen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4626722, Registre du commerce Zurich, (20)
Cablegroup AG, in Winterthur, CH-020.3.029.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 23, Publ. 4047332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Ernst, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Christoph, von Schönenberg ZH, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmiege, Daniel, von Thalwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiller, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Ernst, von Schöfflisdorf, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].