Renseignements sur Willy Franz Nussbaumer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Willy Franz Nussbaumer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1179473, Registre du commerce Zurich, (20)
Semina Alpha AG, in Wallisellen, CH-320.3.070.095-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1134415).
Statutenänderung:
28.10.2013.
Firma neu:
Frutiger AG Zürich.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albulastrasse 47, 8048 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nussbaumer, Willy Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Luc, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, Hans, von Thunstetten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Matthias, von Reinach AG, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Arthur Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Augstburger, Beat, von Wohlen bei Bern, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Michael, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhart, Reto, von Neerach, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Benedikt, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Ulrich, von Ringgenberg BE, in Oberstocken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Jürg, von Feuerthalen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Fritz, von Greifensee, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürrer, Walter, von Schönenberg ZH, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6605058, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Semina Alpha AG, in Rorschach, CH-320.3.070.095-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S. 0, Publ. 6369272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Markus, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Andreas, von Aadorf, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Willy Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6605060, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Semina Beta AG, in Rorschach, CH-320.3.070.096-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S. 0, Publ. 6369274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Andreas, von Aadorf, in Domat/Ems, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Markus, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Willy Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.