Renseignements sur Dejan Novakovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dejan Novakovic
Dernières notifications FOSC pour Dejan Novakovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005632626, Registre du commerce Zurich, (20)
DNG Swiss GmbH, in Rorbas, CHE-113.677.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004983974).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novakovic, Dejan, von Zürich, in Rorbas, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kurt, Ali Kemal, von Zug, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004983974, Registre du commerce Zurich, (20)
DNG Swiss GmbH, in Rorbas, CHE-113.677.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gübeli, Christian, von Eschenbach (SG), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novakovic, Dejan, von Zürich, in Rorbas, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004595476, Registre du commerce Zurich, (20)
0800 801 888-gratis Telefon und kostenlose Krankenkassen-Beratung GmbH, in Zürich, CHE-113.677.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, S.0, Publ. 6963944).
Statutenänderung:
05.03.2019.
Firma neu:
DNG Swiss GmbH.
Sitz neu:
Rorbas.
Domizil neu:
Chrondelstrasse 17, 8427 Rorbas.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Betreuung von Dienstleistern und Privatpersonen aller Ausbildungs- und Fachrichtungen, insbesondere in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen, Unternehmensführung, Revision, Compliance, Ausbildung. Weiter bezweckt sie die Beratung, Betreuung, Vermittlung und den Aufbau in allen Belangen der Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsplanung. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die persönliche und individuelle Beratung, die Übernahme ausgewählter Dienstleistungen im Auftrag der Dienstleister oder Privatpersonen sowie die Durchführung spezieller Schulungen und Seminare für die entsprechende Zielgruppe. Zweck der Gesellschaft ist zudem die Erbringung von Handels- und Produktionstätigkeiten - auch im Auftragsverhältnis von Dienstleistern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Internetnachricht an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Shpresa, von Fischenthal, in Bremgarten AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novakovic, Dejan, von Zürich, in Rorbas, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gübeli, Christian, von Eschenbach (SG), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.