Renseignements sur Masaru Noriki
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Masaru Noriki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3685122, Registre du commerce Lucerne, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CH-020.3.005.066-7, Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2006, S. 9, Publ. 3633152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakamura, Toshio, japanischer Staatsangehöriger, in Kawanishi (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3424308, Registre du commerce Lucerne, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CH-020.3.005.066-7, Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 10, Publ. 3406696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nagaokakyo-City (Japan)];
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Luzern];
van Rheenen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: 766170, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sekisui (Europe) AG, in Luzern, Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 9, Publ. 673876).
Statutenänderung:
3.12.2002.
Firma neu:
Alveo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alveo SA) (Alveo Ltd.).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2002 und Bilanz per 30.09.2002 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Alveo AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 67'787'037.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 20'007'854.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Weiteres Geschäftslokal:
Luzernerstrasse 141a, 6014 Littau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matsunaga, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Otsu-City (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatematsu, Keisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allinckx, Igor, französicher Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gallati, Johann, von Näfels, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hauser, Heinz, von Rifferswil, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.