Renseignements sur Rizza Ninivaggi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rizza Ninivaggi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005592909, Registre du commerce Schwyz, (130)
L. Ninivaggi Fassadenbau GmbH, bisher in Illnau-Effretikon, CHE-362.615.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573454).
Statutenänderung:
19.10.2022.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Firststrasse 3a, 8835 Feusisberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninivaggi, Rizza, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Ninivaggi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004573454, Registre du commerce Zurich, (20)
Andy's Taxi und Kleintransporte GmbH, bisher in Glarus Nord, CHE-362.615.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791373).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Firma neu:
L. Ninivaggi Fassadenbau GmbH.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Usterstrasse 6, 8308 Illnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Dienstleistungen aller Art in der Baubranche, insbesondere im Bereich Fassadenbau und Isolation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döbeli, Andreas, von Seon, in Glarus Nord, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninivaggi, Rizza, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.