Renseignements sur Alexander Nikolov
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Nikolov
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005416579, Registre du commerce Zurich, (20)
Nikolov Immobilien AG, in Schlieren, CHE-103.450.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727134).
Firma neu:
Nikolov Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolov, Alexander, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004727134, Registre du commerce Zurich, (20)
Uetliblick AG, in Zürich, CHE-103.450.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2913607).
Statutenänderung:
04.09.2019.
Firma neu:
Nikolov Immobilien AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o Alexander Nikolov, Pflugstrasse 16, 8952 Schlieren.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 614, 8024 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen der Immobilienverwaltung sowie in der Wirtschafts- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren den Erwerb, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans, von Maschwanden und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolov, Alexander, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.