Renseignements sur Ivano Nardone
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ivano Nardone
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005962826, Registre du commerce Zurich, (20)
Nardone Projects GmbH, in Zürich, CHE-145.137.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, S.0, Publ. 3423849).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardone, Ivano, von Wallisellen, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Niederlenz].
Numéro de publication: 3415215, Registre du commerce Zurich, (20)
Nardone Projects GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-145.137.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682385).
Statutenänderung:
10.03.2017.
Domizil neu:
Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Stephan, von Egg, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardone, Ivano, von Wallisellen, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2323931, Registre du commerce Zurich, (20)
Nardone Projects GmbH, in Dübendorf, CHE-145.137.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1157723).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardone, Ivano, von Wallisellen, in Niederlenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Boller, Stefan, von Egg, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].