Renseignements sur Xhevat Mustafa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Xhevat Mustafa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005515912, Registre du commerce Zurich, (20)
Elite Farben AG, in Zürich, CHE-114.753.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005207971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mustafa, Xhevat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mustafa, Kudret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjilan (XK), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zekirovski, Avdiljvahid, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3915971, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissMaler.ch GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-372.498.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mustafa, Xhevat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Numéro de publication: 3855811, Registre du commerce Zurich, (20)
DOGCHANGE AG, bisher in Appenzell, CHE-114.753.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, Publ. 4991008).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Firma neu:
Elite Farben AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Oberwiesenstrasse 73a, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Ausführung von Malerarbeiten, Haus- und Wohnungsrenovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Marco, von Appenzell, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch-Schumacher, Karin, von Appenzell, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafa, Xhevat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mustafa, Kudret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjilan (XK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.