Renseignements sur Dzenkis Muslic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dzenkis Muslic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004462003, Registre du commerce Lucerne, (100)
Yukon Services GmbH, in Rothenburg, CHE-408.955.867, Pilatusring 31, 6023 Rothenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in der Bau- und Informatikbranche;
Erwerb, Verkauf, Mieten oder Vermietung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanfranchi, Claudio, von Poschiavo, in Rothenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Muslic, Dzenkis, von Rothenburg, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4771024, Registre du commerce Lucerne, (100)
CON-AIR GmbH, in Emmen, CH-100.4.788.131-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 9, Publ. 4164654).
Statutenänderung:
22.10.2008.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muslic, Dzenkis, von Rothenburg, in Littau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redzovic, Fatmir, serbischer Staatsangehöriger, in Buchrain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Staatsangehöriger von Serbien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 4229722, Registre du commerce Lucerne, (100)
Finastrag Holding AG, in Luzern, CH-170.3.029.040-8, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 14, Publ. 3706898).
Firma neu:
Finastrag Holding AG in Liq..
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muslic, Dzenkis, von Rothenburg, in Littau, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].