Renseignements sur Pontus Musa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pontus Musa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3243573, Registre du commerce Schwyz, (130)
KUBICORE GmbH, in Feusisberg, CHE-230.232.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096176).
Firma neu:
KUBICORE GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siebert, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Papenburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musa, Pontus, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Feusisberg, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7096176, Registre du commerce Schwyz, (130)
KUBICORE GmbH, in Feusisberg, CH-130.4.019.229-4, bei Pontus Musa, Moosstrasse 2, 8835 Feusisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und die Bereitstellung von Marketing- und Kundenbindungssoftware aller Art sowie die Vermarktung von Kundenbindungssystemen, sämtliche Dienstleistungen, Beratung und Schulung im Bereich der Informationstechnologien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Rechtshandlungen vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln, den Gesellschaftszweck zu fördern oder diesen zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern, und alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 4.3.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Musa, Pontus, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Feusisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siebert, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Papenburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4256154, Registre du commerce Schwyz, (130)
Private Broker PB GmbH, in Feusisberg, CH-130.4.012.260-2, Beratung im Finanzbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 12, Publ. 3892300).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musa, Pontus, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Foody's AG, in Feusisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].