Renseignements sur Gianin Murk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gianin Murk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3122748, Registre du commerce Grisons, (350)
LRF Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG, in Feldis/Veulden, CH-350.3.001.848-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21.08.2003, S. 6, Publ. 1138812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murk, Gianin, von Müstair, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murk, Renato G., von Müstair, in Egg bei Zürich (Egg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bernard, Roman, von Jenins, in Feldis/Veulden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildermuth, Hans, von Wetzikon ZH, in Tamins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Mia, von Lüen, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1227454, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Rätisches Museum, in Chur, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2000, S. 6214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murk, Gianin, von Müstair, in Chur, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Andrea J., von Maienfeld, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger-Vincenz, Dorina, von Chur, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Kocherhans, Yvonne, von Poschiavo und Wängi, in Chur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Maya Corinna, von Herisau, Zürich und Walzenhausen, in Chur, Mitglied und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Raha AG, bisher in C h u r , Finanzgeschäfte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1998, S. 3437).
Statutenänderung:
2.11.2000.
Firma neu:
Casura AG.
Sitz neu:
J e n a z .
Domizil neu:
Plamfieb, 7231 Pragg-Jenaz.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Überbauung und Verkauf von Immobilien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murk, Gianin, von Müstair, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Curia Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Luzi, von Jenaz, in Jenaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Flury Treuhand, in Küblis, Revisionsstelle.