Renseignements sur Indira Muric
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Indira Muric
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6248082, Registre du commerce Zurich, (20)
Promeno AG, in Zürich, CH-130.3.014.972-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 25, Publ. 5929732).
Statutenänderung:
05.07.2011.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
c/o Radovanov Zvezdodrag, Balsbergweg 6, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muric, Indira, montenegrinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zvezdodrag, Radovanov, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5846424, Registre du commerce Zurich, (20)
Promeno AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.014.972-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 17, Publ. 5286128).
Statutenänderung:
23.08.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Altstetterstrasse 115, 8048 Zürich.
Zweck:
Ausführung von Bauleistungen, Trockenbau, Fassadendämmung, Verputz und Malerarbeiten;
kann Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland verwalten, kaufen und verkaufen, Lizenzen und Franchisen vergeben, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten und verwerten, sich an Firmen beteiligen und solche erwerben sowie sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Alexandra, von Grabs SG, in Bäretswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muric, Indira, montenegrinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.