Renseignements sur André Murer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Murer
Dernières notifications FOSC pour André Murer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005716498, Registre du commerce Glaris
IST InfraStrukturTreff, in Glarus Nord, CHE-423.626.744, Giessenbrücke 23, 8752 Näfels, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2018. 13.03.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt den offenen Wissens- und Erfahrungsaustausch, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation, sowie die Förderung und Etablierung einer partnerschaftlichen, kollaborativen Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten. Insbesondere im Bereich Infrastruktur. Hierfür werden entsprechende Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Der Verein kann Fachgruppen für die Vertiefung wichtiger Themen und für die Erarbeitung von good-practice-Beispielen sowie zur Förderung bestimmter Anliegen, insbesondere betreffend Nachwuchs, Nachhaltigkeit und Innovation, bilden.
Mittel:
Kostenpflichtige Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen, Partnerschaften mit entsprechenden Gebühren und Leistungen, Sponsorings und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Steiner, Rolf, von Gontenschwil, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Andreas, von Altstätten, in Bischofszell, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer, André, von Glarus Nord, in Schänis, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004786502, Registre du commerce Glaris, (160)
ioc.systems GmbH, in Glarus Nord, CHE-369.088.360, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, André, von Glarus Nord, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Zanet, Primo, von Kaltbrunn, in Locarno, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wattwil, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pliessnig, Patrik, österreichischer Staatsangehöriger, in Delémont, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hauser, Christine Elisabeth, von Häggenschwil, in Locarno, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004682874, Registre du commerce Glaris, (160)
murer-bpm GmbH (murer-bpm Sàrl) (murer-bpm Sagl) (murer-bpm Ltd liab Co), in Glarus Nord, CHE-484.311.608, Fabrikstrasse 10, 8866 Ziegelbrücke, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2019.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Baubereich, insbesondere im Bereich des öffentlichen Infrastrukturbaus, Digitalisierung des Bauwesens, Bauprozessmanagement und Projektleitung;
Organisation und Durchführung von Schulungen und Ausbildungen im Bereich Bauwesen und Digitalisierung sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Murer, André, von Glarus Nord, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.