Renseignements sur Dr. Markus Michael Müllner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Markus Michael Müllner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1822461, Registre du commerce Zurich, (20)
Sonetik Schweiz AG, in Zürich, CHE-475.910.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müllner, Markus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Martin, von Muolen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1078731, Registre du commerce Zurich, (20)
Sonetik Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.039.529-0, c/o Sonetik AG, Seefeldstrasse 35, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2013, 05.09.2013.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und der Vertrieb von medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und veräussern sowie alle sonstigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sonetik AG (020-036.3.040.844-1), in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich 'gesamtes Schweizer Geschäft', gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 04.09.2013 mit Aktiven von CHF 298'966.86 und Passiven von CHF 198'966.86, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stromsted, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müllner, Markus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1078611, Registre du commerce Zurich, (20)
Sonetik AG, in Zürich, CH-036.3.040.844-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6907038).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 04.09.2013 Aktiven von CHF 298'966.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'966.86 auf die Sonetik Schweiz AG, in Zürich (CH-020.3.039.529-0).
Gegenleistung:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müllner, Markus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stromsted, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: in Bern].