Renseignements sur Yvonne Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6955528, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bio-Stevia BH AG, in Wil SG, CH-036.3.044.170-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 16, Publ. 5393062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5393062, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bio-Stevia BH AG, bisher in Bern, CH-036.3.044.170-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 5, Publ. 4927486).
Gründungsstatuten:
26.02.2009.
Statutenänderung:
30.11.2009.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Ilgenstrasse 2, 9500 Wil SG.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Kultivierung von Pflanzen als Ergänzung für die Geschmacksveredelung in medizinischen und anderen Bereichen, deren Veredelung, Vermarktung und Vertrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Gründers vom 26.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolfek, Zeljko, deutscher Staatsangehöriger, in Bjelovar (HR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Sumiswald, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Müller, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.